刘存厚
刘存厚(1885-1960),字积之,四川简州(今简阳市)人,民国陆军上将,川军领导人之一。毕业于日本陆军士官学校步兵科,回国后任职于云南武备学堂,并加入中国同盟会,参与光复云南。
1915年参加护国战争,任四川护国军总司令、肇庆军务院抚军。1917年后任四川督军。1923年后任川陕边防督办兼四川陆军检阅使。1927年后任国民党政府第二十三军军长。1933年在四川参加“围剿”中国工农红军。后长期在原籍寓居。1949年到台湾,任“总统府”国策顾问。著有《云南光复记》、《护国川军战纪》、《蜀军志》等。
清末经历
刘存厚生于一个盐商家庭。光绪二十九年(1903年),考入四川武备学堂。光绪三十三年(1907年),刘存厚留学日本,入陆军士官学校第六期步兵科,同期的同学有孙传芳、阎锡山、唐继尧、王陵基等。
光绪三十四年(1908年),刘存厚毕业归国,获陆军科举人。此后,在云贵总督李经羲手下任云南陆军讲武堂战术教官。期间,经李根源、罗佩金介绍,加入中国同盟会。
宣统三年(1911年)10月,为呼应武昌起义,刘存厚参加了蔡锷发动的昆明重九起义。云南军政府成立后,刘存厚任参谋部第一部部长。蔡锷为支援四川的革命派而组织了援川滇军,刘存厚被任命为该军总参谋,随军入川。此后,刘存厚离开滇军,转投四川都督尹昌衡。
争夺四川
1912年4月,刘存厚任川军第四镇统制(后改为第四师师长)。1913年,二次革命爆发,刘存厚支持袁世凯,击败革命派的熊克武。9月,任重庆镇守使,第四师的番号改为第二师。1915年,任川南清乡总司令,驻泸州。
同年12月,护国战争爆发,刘存厚支持护国军。1916年1月31日,自称护国川军总司令,发布讨袁宣言。刘存厚支援了进攻四川的蔡锷护国军第一军,最终使四川将军陈宧宣布独立。
同年6月,袁世凯病死,刘存厚再度就任川军第二师师长。8月,经四川督军蔡锷推荐,刘存厚任川军第一军军长。9月,蔡锷因病离职,滇军的罗佩金任四川督军,黔军的戴戡任四川省长。此后,刘存厚为夺取四川省的统治权而同这两人展开了三方斗争。
1917年4月20日,刘存厚获封将军府崇威将军。不久,刘存厚在三方斗争中取胜,同年12月被北京政府任命为四川督军。
后来,在护法运动中,刘存厚受到四川靖国各军总司令熊克武的攻击。6月,刘存厚撤退到陕西省宁羌(今陕西省汉中市宁强县)。当时,刘存厚被北京政府任命为第二十一师师长,在宁羌设临时的四川督军行署,统治陕西省南部。刘存厚的残暴统治激起了当时的陕西督军陈树藩的愤怒。
支配绥定
1920年5月,刘存厚与熊克武捐弃前嫌,联手驱逐四川省内唐継尧手下的滇军。8月,刘存厚任靖川军总司令回到四川,熊克武攻略成都驱逐滇军。同年12月,北京政府任命刘存厚为四川督军,熊克武为四川省长。
但是,刘存厚对川军军人的统治强化,遭到川军军人反感。1921年2月,川军军人联名致电北京政府弾劾刘存厚。同年3月,在四川省内丧失支持的刘存厚表示下野,撤往宁羌。此后,刘存厚避处宁羌,企图重任四川督军。1924年,北京政府任命刘存厚为川陕边防督办,督办公署设在绥定(今四川省达州市达川区),支配周边三个县。
1928年10月,刘存厚转投国民政府,任川康裁缩军队委员会副委员长。当时,刘存厚依然确保了绥定周边实质自治,并独立组织“兴国军”。他庇护了在北伐中败北的吴佩孚,并就恩赦吴佩孚一事同国民政府进行了斡旋。
1933年5月,刘存厚被任命为第二十三军军长。10月,任四川剿共军第六路总指挥,迎击中国工农红军。同年10月,他遭到红军徐向前部大败,丧失绥定,被蒋介石追究轻弃据点之责,罢免了本兼各职。此后,刘存厚的军事及政治生涯结束,隐居成都。
1949年,大陆解放前夕,刘存厚在老同学阎锡山(时任国民党行政院长)的帮助下,逃往台湾,被聘为“总统府”国策顾问。1960年,刘存厚在台北病亡。终年76岁(满75岁)。
-
余清芳(1879年11月16日——1915年9月),台湾屏东市人,著名抗日英雄,西来庵事件领导人。光绪五年(公元一八七九年)出生在台湾屏东市,后来跟父母迁居于台南厅长治二圆里后乡庄(今高雄县路竹乡下寮村)。
-
王二小,中国少年抗日英雄,本名阎富华,生于1929年1月22日,河北省保定市涞源县人。抗日战争时期,王二小的家乡是八路军抗日根据地,经常受到日本鬼子的“扫荡”。王二小是儿童团员,他常常一边在山坡上放牛,一边给
-
许崇清(1888—1969),出生于广东广州,中国近代著名政治家、教育家,许崇智堂弟。早年留学日本,加入孙中山先生领导的中国同盟会,毕业于东京帝国大学。参加起草《中国国民党第一次全国代表大会宣言》。历任国民政
-
郭一岑,教授。江西万载人。1916年毕业于北京汇文大学文科。1928年获德国杜宾根大学哲学博士学位。曾任中央大学、暨南大学、贵阳医学院、蓝田师范学院、中山大学教授。建国后,历任中山大学师范学院院长、北京师范大
-
刘玉章(1903年11月11日-1981年4月11日),字鳞生,陕西兴平人。黄埔军校第四期毕业,国民革命军第五十二军军长。